ymddiriedolwyr PHOENIX SPORTS AND RECREATION (ROTHERHAM)
Rhif yr elusen: 1166774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Lewis | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Ian Walker | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
MARTIN READ | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
ROGER SPENCELEY | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
JUSTIN SCOTT CARPENTER | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
KENNETH DYSON | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
NEIL WATKINS | Ymddiriedolwr | 18 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.