ymddiriedolwyr ONE TRUST
Rhif yr elusen: 1164523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Bryant-Dunn | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Chris Pugh | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|||||
Mark Stennett | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Mike Lennard | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
||||
DAVID PYPER | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Will Olmi | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.