ymddiriedolwyr ROYAL NAVY RUGBY UNION
Rhif yr elusen: 1165153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAR ADM MATTHEW JOHN PARR CB | Cadeirydd | 09 February 2017 |
|
|
||||
Emma Sinden | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
William Andrew Reid | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||
Steven Mark Richard Moorhouse OBE | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Cdr Kirsty Marlor | Ymddiriedolwr | 03 May 2020 |
|
|
||||
Sarah Ellen Oakley | Ymddiriedolwr | 24 December 2018 |
|
|
||||
ANGUS ROCH BUJALSKI | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.