ymddiriedolwyr CYLCH MEITHRIN SEREN FACH
Rhif yr elusen: 1164308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Young | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Claire Lewis | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Diane Llewellyn | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Young | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Clare Jones | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
KAREN DAVIES | Ymddiriedolwr | 05 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.