Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN SEREN FACH
Rhif yr elusen: 1164308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.68k | £269.31k | £265.75k | £381.07k | £476.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.05k | £204.68k | £265.60k | £366.17k | £447.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £228.00k | £9.52k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.