Hanes ariannol THE FRIENDLY ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 1166703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.39k | £326.90k | £339.17k | £439.97k | £377.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.65k | £1.64m | £207.11k | £204.90k | £177.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £384.20k | £371.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.