Hanes ariannol APPLETON ROEBUCK PRE-SCHOOL GROUPS
Rhif yr elusen: 1166924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.13k | £90.29k | £72.78k | £72.68k | £82.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.59k | £84.41k | £76.48k | £63.50k | £74.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.62k | £41.81k | £27.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £327 | £7.71k | £332 | £848 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.