ymddiriedolwyr ROYAL NATIONAL CHILDREN'S SPRINGBOARD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1167491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Owen CBE | Cadeirydd | 14 January 2022 |
|
|||||||||
Niketa Sanderson-Gillard | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||||||
Nicola Suzanne Kane | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||||||
Anne Patricia Spackman | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||||
Jane Teresa Lunnon BA Hons | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||||||
Colin Ian Brereton | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||||||
Emily Meeyoung Sun | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|||||||||
RICHARD WAYNE LEWIS | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||||
TIMOTHY BUNTING | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||||
William Michael Jeffreys De Winton | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||||
Patrick Smulders | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||||
Clive Paul Marshall | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.