Hanes ariannol COUNTY HALL ARTS
Rhif yr elusen: 1169698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.38m | £9.01m | £21.16m | £8.25m | £7.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £371.14k | £638.87k | £581.89k | £1.91m | £3.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.46m | £2.50m | £14.79m | £2.31m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £223.64k | £125.68k | £402.49k | £1.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.91m | £6.28m | £6.24m | £5.53m | £6.09m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £215.46k | £170.48k | £206.94k | £1.30m | £2.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £380.51k | £374.95k | £611.63k | £509.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.25k | £9.05k | £9.86k | £9.89k | £14.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £155.68k | £87.88k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.