ymddiriedolwyr MIDSOMER NORTON COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1180809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NIKKI ERRINGTON | Cadeirydd | 18 July 2013 |
|
|
||||
Beverley Iles | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Christine Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Susan Jane Graham | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Richard John Jordan | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Gordon Charles Mackay | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
MARTYN RICHARD PLANT | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
ALASTAIR SLADE | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
LYNDA EILEEN ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
PATRICIA MARY FLAGG | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.