Hanes ariannol RYEDALE SPECIAL FAMILIES
Rhif yr elusen: 1170988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £594.24k | £672.02k | £691.14k | £708.63k | £917.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.76k | £577.43k | £525.87k | £634.12k | £746.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £266.93k | £330.03k | £366.41k | £378.27k | £385.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.72k | N/A | £48.35k | £17.84k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.56k | £97.28k | £77.12k | £24.14k | £49.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £91.19k | £45.84k | £0 | £484 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £418.07k | £483.31k | £525.50k | £614.12k | £689.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £121 | £238 | £101 | £40 | £1.95k | |
|
Incwm - Arall | £84.48k | £0 | £42.59k | £70.33k | £175.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £469.74k | £546.92k | £513.46k | £616.33k | £720.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.02k | £30.51k | £12.40k | £17.80k | £26.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.85k | £2.00k | £2.07k | £2.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.