ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHAW CUM DONNINGTON
Rhif yr elusen: 1172611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Raymond Clive Obin | Cadeirydd | 21 October 2021 |
|
|
||||
Rosamund Gillian Stuart | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Derek Harwood | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Lesley Eleanor Almond | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Gillian Mary Moore | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Rev Edward John Charles Yates | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Sally Theresa Lawrence Breach | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Steven Richard Joplin | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
David Willetts | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
MARY VERONICA DAWKINS | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
MARK HUTSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Mike Stuart | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
BARBARA JANE BRADFORD | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
RACHEL HASLAM | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY GOLDSACK | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.