Hanes ariannol Newport and Carisbrooke PCC
Rhif yr elusen: 1170906
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.81k | £251.37k | £394.86k | £383.05k | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.32k | £224.81k | £189.85k | £312.78k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £23.85k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £78.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £97 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £100 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.