ymddiriedolwyr THE VILLAGE HALL, WINTERINGHAM
Rhif yr elusen: 1171259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robyn Grantham | Cadeirydd | 07 September 2022 |
|
|
||||
Nikki Holmes | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Chrissie Bowers | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
CHRIS PRICE | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
TINA QUIBELL | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
MALCOLM BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|||||
LESLEY FOWLER | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Malcolm Fowler | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.