Hanes ariannol LANCASTER UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1172269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.17m | £7.32m | £5.98m | £6.43m | £6.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.39m | £7.21m | £6.18m | £6.63m | £6.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £66.35k | £21.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £1.45m | £1.14m | £1.35m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.39m | £5.76m | £4.80m | £4.93m | £4.64m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £223.99k | £109.90k | £43.87k | £151.64k | £136.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £906 | £944 | £56 | £173 | £4.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.46m | £1.90m | £1.56m | £1.87m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.91m | £5.29m | £4.60m | £4.73m | £4.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.32k | £20.92k | £27.58k | £34.63k | £31.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £23.23k | £25.20k | £22.15k | £21.98k | £27.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.