Hanes ariannol THE SALESPEOPLE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1171272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £648.30k | £676.56k | £627.19k | £664.47k | £656.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £831.85k | £778.31k | £729.30k | £764.48k | £667.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £400.22k | £426.21k | £438.97k | £455.18k | £451.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £450.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £246.71k | £250.35k | £188.16k | £209.29k | £204.88k | |
|
Incwm - Arall | £1.37k | £0 | £70 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £438.97k | £5.18k | £1.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £802.68k | £742.79k | £701.34k | £731.15k | £640.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.13k | £35.36k | £27.97k | £31.79k | £27.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.39k | £97.40k | £95.54k | £103.94k | £118.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.13k | £0 | £27.97k | £31.79k | £27.36k | |
|
Gwariant - Arall | £44 | £157 | £0 | £1.53k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.