ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS' THE APOSTLE, WOOLTON HILL, IN THE DIOCESE OF WINCHESTER
Rhif yr elusen: 1173894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CHRISTINE DALE | Cadeirydd | 14 November 2002 |
|
|||||
Stella Shea | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
MARY HARCOURT | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Fiona Ashworth | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Angela Maxwell | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|||||
Luke Graham | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
ALAN BERNARD JOHNSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
PETER BERTRAM CHARLES | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
VALERIE LUCILLE BURFIELD | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
IAN WILLIAM ROCH | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
BRIDGET NANCY WHEELER BSC | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE MARGARET VANE | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.