Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DAMASCUS
Rhif yr elusen: 1175551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.93k | £514.07k | £238.38k | £263.76k | £253.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £604.28k | £577.13k | £209.99k | £201.80k | £206.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.76k | £149.01k | £9.95k | £12.56k | £3.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £448.49k | £472.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.48k | £10.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.29k | £9.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £14.29k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.04k | £13.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.64k | £6.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £597.42k | £574.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.86k | £764 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.73k | £995 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.13k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.