Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE ROYAL SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 511288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £523.01k | £763.88k | £698.95k | £463.75k | £380.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £592.16k | £600.66k | £537.93k | £561.08k | £651.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £150.67k | £40.79k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £329.61k | £595.96k | £653.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £168.24k | £141.59k | £34.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.27k | £22.97k | £8.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.90k | £3.37k | £2.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £50.99k | £377.29k | £306.79k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £408.23k | £418.29k | £391.51k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £183.94k | £182.38k | £146.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.08k | £1.55k | £3.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.