ymddiriedolwyr ST FRANCIS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 511959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Mcmanus | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
kirsty conway | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
adam furniss | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Paul trevelyan | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Patricia Rushden | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
ian Fletcher | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
||||
STEPHEN COOKE | Ymddiriedolwr | 23 October 2011 |
|
|
||||
MRS C NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.