ymddiriedolwyr NARBERTH & DISTRICT COMMUNITY & SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 512032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLINYS MEREDYDD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clare Elizabeth Davies | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Stephen Drinkwater | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Andrew Johns | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Charles James Clewett | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|||||
Ann Elizabeth Maidment | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lucien Almaric Jenkins | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Lilian Claire Dunbar | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Raymond Bowen | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Mike Johns | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Steven Haysom | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
EMMA RICHARDS | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Francis Requena | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
William Silverstone | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Robert Daniel John Lewis | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
Steve Rigby | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
CHARLES FREDERICK MEREDYDD | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
CARINA NEWHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALICE LOUISE MARY PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.