Hanes ariannol YORKSHIRE ADOPTION AGENCY
Rhif yr elusen: 512630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718.39k | £706.63k | £1.15m | £1.03m | £974.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £588.65k | £678.72k | £758.17k | £868.46k | £931.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £42.45k | N/A | £62.50k | £326.45k | £67.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £154.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £561 | £626 | £975 | £393 | £3.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £714.00k | £701.52k | £989.88k | £1.02m | £960.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £831 | £1.48k | £419 | £168 | £5.20k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £3.00k | £4.00k | £4.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £588.65k | £678.72k | £758.11k | £866.89k | £927.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.27k | £25.43k | £47.01k | £73.33k | £66.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £67 | £1.57k | £4.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.