ymddiriedolwyr HADLEIGH CASTLE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1179413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN JOHN SMYTH | Cadeirydd | 05 June 2017 |
|
|
||||
Valerie Soule | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
John Martin | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Beryl Valerie Hyde | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Michael Galley | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Catherine Frances Martin | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Margaret Joan Flack | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Lynne Middleton | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
HAZEL GONDA | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
CHRIS BURLS | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
||||
JUNE MARGARET MORGAN | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
GILL WILSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2010 |
|
|
||||
PAT TYLER | Ymddiriedolwr | 07 June 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.