ymddiriedolwyr FAMILY CARE
Rhif yr elusen: 512984
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Bright | Cadeirydd | 11 July 2017 |
|
|
||||
Patricia O'Brien | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Tony William Mellor | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Margaret Bell | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
Christopher John Blainey | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Nasima Haq | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Denis Tully | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|||||
Professor Harriet Ward CBE | Ymddiriedolwr | 18 February 2014 |
|
|||||
DR RICHARD JOHN TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.