ymddiriedolwyr BROUGHTON AND BRETTON COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 513448
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Stewart | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Sara Clifford | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Mary John | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Ryan Mckeown | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Lindsay Jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Debra Sima | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Ellen Jones | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
Dorne Price | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
BARBARA ROBERTA HAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.