ymddiriedolwyr BETTER LEEDS COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 514371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulvinder Richardson | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Alexander James Edward Knight | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Richard Napier | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Neil David Canwell | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
SARAH Walker | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
WILLIAM RHYS HIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.