ymddiriedolwyr OLD RUTLISHIANS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1184886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Robinson | Cadeirydd | 07 October 2022 |
|
|
||||
Anthony Mark Bridges | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Nick Skilton | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Helene Mayland | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Lee Walker | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Robinson | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Simon Martin Payne | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.