ymddiriedolwyr The Healthcare Workers' Foundation Ltd
Rhif yr elusen: 1189737
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Roshana Mehdian | Cadeirydd | 01 June 2020 |
|
|
||||
Simon Tavabie | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Melissa Jane Cupis | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Keith Stewart Williams | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Jessica Davies-Timmins | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Jessica Wade | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Dr Rajiv Wijesuriya | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Dr Michelle Dawson | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.