ymddiriedolwyr THE MARY STEVENS HOSPICE
Rhif yr elusen: 517656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER MARSH | Cadeirydd | 22 November 2016 |
|
|||||||||
Barbara Denise Coles | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||||||
BRIAN BLAKEMORE | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||||||
David Martin | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||||||
Councillor Karen Shakespeare | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||||||
Councillor Angus Stuart Macpherson Lees | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||||||
STEVE WALTHO | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||||||
SPENCER HODGSON | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||||||
Dr Jane Flint MD,FRCP | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||||||
John Turner | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.