Hanes ariannol ALT VALLEY COMMUNITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 519835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.77m | £2.22m | £1.32m | £3.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62m | £1.44m | £1.60m | £1.34m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £165.00k | £165.00k | £165.00k | £165.00k | £165.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £170.04k | £370.19k | £544.67k | £120.33k | £237.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £110.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.70m | £1.76m | £2.22m | £1.30m | £3.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.75k | £11.07k | £0 | £21.62k | £19.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.44m | £1.60m | £1.34m | £1.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.20k | £10.20k | £11.10k | £11.10k | £11.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.