ymddiriedolwyr NEUADD DYFI
Rhif yr elusen: 519879
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESMOND BRIAN GEORGE | Cadeirydd |
|
||||||||
Ian Hewins | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||||
Catrin O'Neill | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||||
Jan Rajput | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||||
Gilian Miranda | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||||
Brian Kelly | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||||
Sandy Andrews | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
||||||
Louis Hiatt | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||||
ANTHONY JOHN MACGREGOR-BOWRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN RAYMOND REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TREVOR LUMLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MEGAN REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DEWI OWEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.