ymddiriedolwyr PAPCASTLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Frances Spiers | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
David Rushton | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Penelope May Lees | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Dr Magdi Ernest Greiss | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Philip Richard Balgue | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Conlon | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Deborah Ann Rushton | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Doreen Bertram | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
DR CAROLYN ELIZABETH OTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.