ymddiriedolwyr 1ST SOUTHPORT (AINSDALE) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristine Marie Jarman | Ymddiriedolwr | 07 June 2020 |
|
|
||||
Lydia Dawbarn | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Stephanie Morgan | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||
Victoria o'Malley | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||
ANNELIESE MARY RIMMER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|
||||
Bethan Marie Kiernan | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
LAURA REEVEY | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
AMANDA HELEN MCCARTER | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
TREVOR SPENCER WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK AUSTIN FURNESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAM ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DIANE TIERNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS MARGARET LAWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.