ymddiriedolwyr BISHOPSWOOD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Gwendoline Corfield | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Ian Tipper | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Kathryn Jane Hughes | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Philip Alan Holden | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Kate Mills | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Beverley Scragg | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Glover | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
John Groom | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|||||
Bill Oakley | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
Tony Sloane | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
Stuart John Playford | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
COLIN ALAN WOLVERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.