ymddiriedolwyr WALSALL UNIT 346 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 522744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL PERRY | Cadeirydd | 15 December 2014 |
|
|
||||
IAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
NIKKI GOUGH | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
BATUL ABBAS ROOWALA | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
LEANNE MARGARET LAWES | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
JULIE ROSE | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.