Hanes ariannol THE YARLET TRUST
Rhif yr elusen: 528618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.48m | £1.64m | £1.91m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.49m | £1.68m | £1.86m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £175.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £102.53k | £15.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.00k | £12.95k | £5.40k | £1.16k | £1.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.57k | £5.98k | £12.68k | £9.28k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £1.34m | £1.61m | £1.86m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £1 | £65 | £948 | |
|
Incwm - Arall | £11.92k | £112.05k | £15.88k | £45.78k | £174.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £1.47m | £1.65m | £1.84m | £2.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.58k | £2.52k | £25.76k | £13.09k | £16.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £36.41k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £15.64k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.