Hanes ariannol ASHVILLE COLLEGE
Rhif yr elusen: 529577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.37m | £12.46m | £12.28m | £12.71m | £13.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.60m | £12.33m | £12.21m | £13.32m | £13.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £421.40k | £111.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.73k | £64.29k | £38.32k | £254.24k | £103.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £615.86k | £379.88k | £123.89k | £545.26k | £670.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.70m | £11.55m | £11.80m | £11.88m | £13.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.54k | £0 | £441 | £0 | £58 | |
|
Incwm - Arall | £42.40k | £460.16k | £313.76k | £28.73k | £45.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.15m | £12.33m | £12.21m | £12.99m | £13.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £451.68k | £0 | £0 | £0 | £399.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.91k | £13.47k | £11.52k | £23.59k | £16.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £200.00k | £100.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £323.34k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.