Hanes ariannol NEWCASTLE ARTS CENTRE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 701598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.17k | £166.10k | £92.98k | £137.99k | £119.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.85k | £120.07k | £76.28k | £110.58k | £167.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.00k | £71.48k | £42.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.