Hanes ariannol AGE CONCERN SWINDON
Rhif yr elusen: 800056
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 11/05/2010 | 11/05/2011 | 11/05/2012 | 11/05/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.03k | £50 | £8.06k | £1.90k | £19 | |
|
Cyfanswm gwariant | £361.67k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.