ymddiriedolwyr SEATON HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 800673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kristen Frank Peter Grimwood | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Natalie Louise Rankin | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Jeremy Vibert Hoar | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Omar Saeed | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Muhammed Akeel Alidina | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Mark Graham Russell | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Prashant Patel | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
BARBARA GRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.