Hanes ariannol THE GEFFRYE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 803052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42m | £8.44m | £6.45m | £3.88m | £3.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11m | £2.26m | £2.36m | £3.42m | £3.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.10m | £2.20m | £1.89m | £2.11m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £656.34k | £3.13m | £2.24m | £2.60m | £3.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.72k | £139.17k | £8.00k | £271.61k | £422.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.56m | £5.17m | £4.21m | £1.01m | £302.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.27k | £5.18k | £898 | £232 | £6.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £33.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.50k | £12.50k | £0 | £11.73k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.78m | £1.86m | £2.76m | £3.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £374.32k | £476.72k | £496.95k | £655.39k | £704.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.50k | £12.50k | £17.50k | £30.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.