ymddiriedolwyr WINDLESHAM SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 269264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Rowlands-Hempel | Cadeirydd | 17 June 2011 |
|
|
||||
David Berman | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Kathryn Duckenfield | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Jack Cornish | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Christine Mannion Watson | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.