Hanes ariannol THE GRAHAM LAYTON TRUST
Rhif yr elusen: 290464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.09k | £290.15k | £491.61k | £541.77k | £681.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £575.64k | £365.42k | £452.03k | £635.50k | £344.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £209.81k | N/A | N/A | £398.44k | £424.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £347.39k | N/A | N/A | £141.88k | £252.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.89k | N/A | N/A | £1.46k | £4.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £410.30k | N/A | N/A | £500.45k | £163.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.34k | N/A | N/A | £135.05k | £180.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.14k | N/A | N/A | £9.36k | £12.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £393.95k | N/A | N/A | £467.24k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.