ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WISLEY WITH PYRFORD
Rhif yr elusen: 1128605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Graham St John Brockman | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Leslie Ronald Smith | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
CAMILLA SIGLINDE DAGMAR NICHOLLS-WILSON | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
SARAH JANE DALY | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
PENELOPE HOSKYN | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
SUZANNE LEES-SMITH | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Rev DIANE DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
JEREMY CHARLES WILIAM GIDMAN | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
PAULINE MARGARET LANGFIELD | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Claire Victoria Clough | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
ANTHONY WILLIAM BLIGH | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
CLAIRE ELIZABETH JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
ANDY PEARCE | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
DR Matthew John Ryan | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.