ymddiriedolwyr THE BRIDGE GROUP
Rhif yr elusen: 1162144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Rose Waugh | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Ann Easwary Swampillai | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Hephzibah Ayomide Adeosun | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Timothy John Smith | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Andre Flemmings | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Laura Kate Alyssa Yeates | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Deb Conner | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
JUDE HEATON | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.