ymddiriedolwyr RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1010290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay Helen Miller | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Colin Steenson | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Helen Chappell | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Lansdell | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Karen Beers | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
James Hughes | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Street | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Bryan Burfield | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Harper | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.