Dogfen lywodraethu BEDFORD AREA SCHOOLS CHRISTIAN SUPPORT TRUST
Rhif yr elusen: 1010412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 16 NOVEMBER 1990, AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 16 DECEMBER 1991 , 3 NOVEMBER 2005 AND 1 JUNE 2006 as amended on 29 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BEDFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.