Hanes ariannol CHANGING FACES
Rhif yr elusen: 1011222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.57m | £2.06m | £1.24m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £1.89m | £1.48m | £1.93m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £159.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.37m | £2.05m | £1.09m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £793 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £199.18k | £180.75k | £8.33k | £144.37k | £159.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.78k | £9.49k | £1.91k | £364 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £63.90k | £85.00k | £514.14k | £129.40k | £132.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.58m | £1.23m | £1.57m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £271.71k | £310.56k | £247.41k | £356.72k | £494.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.46k | £33.15k | £33.34k | £55.63k | £32.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.