Hanes ariannol CROSSROADS CARE BURY
Rhif yr elusen: 1012177
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £684.63k | £839.00k | £753.03k | £753.03k | £716.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £698.95k | £778.38k | £757.40k | £757.40k | £754.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.78k | £123.60k | £6.95k | £6.95k | £37.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £639.21k | £715.31k | £743.87k | £743.87k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £679.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £634 | £85 | £43 | £43 | £34 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.17k | £2.17k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £108.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £683.30k | £771.92k | £753.20k | £753.20k | £741.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.65k | £6.47k | £4.20k | £4.20k | £12.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.