ymddiriedolwyr PINK TRIANGLE TRUST
Rhif yr elusen: 1015629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Daniel Estrella | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Stuart Hartill | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
George Stephen Harvie | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
JOHN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
NIGEL PAUL JONES | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
DEAN BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER THOMAS LACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.